ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Liste des ministres français des Finances
Sous l'Ancien Régime (Surintendant des finances puis (1661) contrôleur général des finances)
- 1518–1524 : Jacques de Beaune, baron de Semblançay
- 1524–1544 : Philibert Babou, seigneur de Givray et de la Bourdaisière
- 1544–1546 : Jean du Thier, seigneur de Beauregard
- 1546–1552 : Claude d'Annebaut
- 1552-1556 : André Guillard
- 1556–1559 : Jean d'Avançon
- 1559–1560 : Charles de Guise, cardinal de Lorraine
- 1561–1567 : Artus de Cossé-Brissac ; Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes
- 1568–1571 : René de Birague
- 1574–1588 : Pomponne de Bellièvre
- 1588–1594 : François d'O
- 1594-1597 : Conseil de 9 membres (Pomponne de Bellièvre, Henri de Montmorency, Albert de Gondi, Gaspard de Schomberg, Jacques de la Grange-le-Roy, Pierre Forget de Fresnes, Philippe Hurault de Cheverny et Nicolas de Harlay sieur de Sancy)
- 1597–1611 : Maximilien de Béthune, futur duc de Sully
- janvier 1611–1616 : Conseil de 3 directeurs (Guillaume de L'Aubespine, Pierre Jeannin et Jacques-Auguste de Thou)
- 1616-1617 : Claude Barbin
- 1617–1619 : Pierre Jeannin
- 1619–1623 : Henri de Schomberg, comte de Nanteuil
- 1623–1624 : Charles, marquis de La Vieuville
- 1624–1626 : Jean Bochart ; Michel de Marillac
- 1626–1632 : Antoine Coëffier de Ruzé, marquis d'Effiat
- 1632–1640 : Claude de Bullion ; Claude Bouthillier
- 1640–1643 : Claude Bouthillier
- 1643–1647 : Nicolas de Bailleul ; Claude de Mesmes, comte d'Avaux ; Michel Particelli d'Hémery
- 1647-1648 : Claude de Mesmes, comte d'Avaux ; Michel Particelli d'Émery (Emery)
- 1648-1650 : Claude de Mesmes, comte d'Avaux
- 1648–1649 : Charles de La Porte, seigneur de La Meilleraye
- 1649–1650 : Michel Particelli d'Émery (Emery) ; Claude de Mesmes
- 1650–1651 : René de Longueil, marquis de Maisons
- 1651–1653 : Charles de La Vieuville, marquis puis duc de La Vieuville
- 1653–1659 : Nicolas Fouquet ; Abel Servien
- 1659–1661 : Nicolas Fouquet
- septembre 1661–1683 : Jean-Baptiste Colbert
- septembre 1683–1689 : Claude Le Peletier
- 20 septembre 1689–1699 : Louis Phélypeaux
- 5 septembre 1699-20 février 1708 : Michel Chamillart
- 20 février 1708-15 septembre 1715 : Nicolas Desmarets
Ministère de l'Économie et des Finances (France)